KRS 0000191178
NIP7811672197
REGON63976986900000
NazwaMODES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMODES
Data rejestracji 06 lut 2004 (21 lat temu) 06 lut 2004
Data usunięcia 24 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLNA, 48, WARSZAWA, 00-644, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2004000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#172 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJAROSŁAW BOROWSKI
Wspólnik
2004-02-06
2017-10-19
15.030 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.503.000 ZŁOTYCH
ROBERT ANDRZEJ KRZYWDA
Wspólnik
2004-02-06
2017-10-19
5.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 501.000 ZŁOTYCH
VIKTOR SOVIAK
Wspólnik
2017-10-19
2024-05-24
20.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.004.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JAROSŁAW BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2017-10-19
ROBERT ANDRZEJ KRZYWDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2017-10-19
VIKTOR SOVIAK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-19
2024-05-24
2004-02-06
2005-03-04
"OFFICE SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-04
2017-10-19
OFFICE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-06
2005-03-04
GAJOWA, 6, POZNAŃ, 60-815, POZNAŃ, POLSKA
2005-03-04
2011-12-16
AKACJOWA, 4, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
2011-12-16
2012-05-16
NEKTAROWA, 11, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
2012-05-16
2015-11-30
NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
2015-11-30
2017-10-19
UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
1449-SEE-1.711.11062377.2022.FOKN
2022-07-29
2022-08-12
5157.71 PLN
TW/OPO/29/19
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
1449-SEE-1.711.11062377.2022.FOKN
2022-07-29
2022-08-12
13077.18 PLN
TW/OPO/28/19
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
1449-SEE-1.711.11064710.2022.FOKN
2022-07-29
2022-08-12
67996.57 PLN
gru.20
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
1449-SEE-1.711.11062377.2022.FOKN
2022-07-29
2022-08-12
10439.75 PLN
TW/OPO/30/19
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie