KRS 0000191152
NIP6441017464
REGON27264870100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SZKŁOBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SZKŁOBUDOWA
Data rejestracji 27 lut 2004 (21 lat temu) 27 lut 2004
Data usunięcia 19 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STAWOWA, 4, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9143600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 9143600,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji91436
Dane podatkowe
NIP 6441017464
data rejestracji 25 wrz 1995
status Czynny
29102024980000800200217570
PKO Oddział 1 w Sosnowcu
ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA
06843800010020112320000010
BS8438 Centrala
ul. Modrzejowska 73 42-500 będziński POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIJACEK JERZY SOBOLEWSKI
Beneficjent
JACEK JERZY SOBOLEWSKI
reprezentant
DANUTA BOŻENA SOBOLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-27
2006-07-07
LESŁAW DACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-27
2008-08-05
ADAM GORGON
Członek Organu Nadzoru
2004-02-27
2004-12-21
JÓZEFA SOBOLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-07
2021-10-19
JÓZEF GORGOŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-05
2014-08-13
STANISŁAWA GORGOŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-05
2018-05-18
ADAM GORGOŃ
Członek Organu Nadzoru
2014-08-13
2015-05-08
ROMAN JAROS
Członek Organu Nadzoru
2015-05-08
2018-05-18
SŁAWOMIR DULBA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-18
2020-02-26
ALEKSANDRA KOSSAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-18
2019-02-14
MAGDALENA NATORSKA
Kurator
2019-03-07
2019-04-08
JACEK JERZY SOBOLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI
JACEK JERZY SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-27
2015-01-28
ADAM GORGOŃ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-08
2018-05-18
RENATA BARBARA DULBA
PREZES ZARZĄDU
2018-05-18
2018-11-21
ADAM GORGOŃ
PREZES ZARZĄDU
2018-11-21
2019-03-15
JACEK SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-03-15
2019-05-15
JACEK SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-05-16
2021-10-19
2004-02-27
2011-05-31
STAWOWA, 4, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie