KRS 0000191139
NIP6151891543
REGON23119498500000
NazwaSPECBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPECBUD
Data rejestracji 27 sty 2004 (21 lat temu) 27 sty 2004
Data usunięcia 20 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DASZYŃSKIEGO, 95, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 270000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#236 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIJAROSŁAW LECH GĄSIOREK
Wspólnik
2008-09-24
2011-12-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIA GÓRA
Wspólnik
2004-01-27
2011-12-20
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.900,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
MARIA KRUCZKIEWICZ
Wspólnik
2004-01-27
2007-05-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
REMIGIUSZ MARCIN KRUSCHE
Wspólnik
2004-01-27
2011-12-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TOMASZ MAKOWSKI
Wspólnik
2004-01-27
2011-12-20
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.800,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)
GRZEGORZ JÓZEF SZACHOWICZ
Wspólnik
2004-01-27
2011-12-20
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.900,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
EDWARD GĄSIOREK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2011-12-20
JAN KOŁODZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2011-12-20
REMIGIUSZ MARCIN KRUSCHE
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2011-12-20
DAMIAN KRUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2006-03-17
TOMASZ MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-17
2011-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
GRZEGORZ JÓZEF SZACHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2011-12-20
MARIA GÓRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-27
2011-12-20
RYSZARD JAN KARALUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-27
2011-12-20
2004-01-27
2011-12-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-27
2011-12-20
SPECBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-27
2011-12-20
DASZYŃSKIEGO, 95, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
2009-12-09
2011-12-20
236 - PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH
2009-12-09
2011-12-20
251 - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
2009-12-09
2011-12-20
33 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA
2009-12-09
2011-12-20
383 - ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU
2009-12-09
2011-12-20
431 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2009-12-09
2011-12-20
429 - WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
2009-12-09
2011-12-20
432 - WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
2009-12-09
2011-12-20
433 - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2009-12-09
2011-12-20
439 - WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO
2009-12-09
2011-12-20
452 - OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie