KRS 0000190982
NIP8470000378
REGON79050264600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Data rejestracji 03 lut 2004 (21 lat temu) 03 lut 2004
Data usunięcia 22 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC WOLNOŚCI, 2, OLECKO, 19-400, OLECKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 754000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8470000378
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNAKAROL SOBCZAK
Beneficjent
MARTA AGNIESZKA WITKOWSKA
reprezentant
GMINA OLECKO
Wspólnik
2004-02-03
2021-01-22
1508 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 754.000,00 ZŁ
790671277
ANDRZEJ FALĘCKI
Prokurent
2013-10-16
2014-01-14
SAMOISTNA
IRENEUSZ JAN SZAFRUGA
Likwidator
2014-01-14
2014-11-13
HENRYK KOSAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2004-07-05
MAREK MAKSIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2010-06-16
SŁAWOMIR KISIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2021-01-22
WACŁAW KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2004-07-05
ANDRZEJ KAZIMIERZ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-05
2016-06-14
ANDRZEJ JACHIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-05
2013-08-22
JÓZEF BUĆWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-07-09
2020-05-11
KRZYSZTOF JASIONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-16
2013-08-22
MAREK ZACHAR
Członek Organu Nadzoru
2013-08-22
2021-01-22
ZOFIA GRABEK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-22
2021-01-22
KAROL SOBCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
JERZY IMIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-03
2014-01-14
ANDRZEJ FALĘCKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-13
2019-08-26
MARTA AGNIESZKA WITKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-08-26
2021-01-22
2004-02-03
2014-01-14
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-14
2014-11-13
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2004-02-03
2014-12-29
WOJSKA POLSKIEGO, 5, OLECKO, 19-400, OLECKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie