KRS 0000190869
NIP5530102018
REGON07052367000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SEMAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SEMAREX"
Data rejestracji 27 sty 2004 (21 lat temu) 27 sty 2004
Data usunięcia 21 mar 2018 21 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WYSPIAŃSKIEGO, 2, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHBOGDAN BENEDYKT REBKOWSKI
Wspólnik
2004-01-27
2018-03-21
50 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 25.000,00 ZŁ
KAZIMIERZ MIECZYSŁAW SEMIK
Wspólnik
2004-01-27
2006-04-18
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ - 12.500 ZŁ
TERESA BOGUSŁAWA SAPETA REBKOWSKA
Wspólnik
2006-04-18
2018-03-21
50 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 25.000,00 ZŁ
BOGDAN BENEDYKT REBKOWSKI
Likwidator
2017-07-28
2018-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGDAN BENEDYKT REBKOWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2004-01-27
2017-07-28
KAZIMIERZ MIECZYSŁAW SEMIK
V-CE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2004-01-27
2006-04-18
2004-01-27
2017-07-28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SEMAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-27
2016-04-08
ŻEROMSKEGO, 3, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie