KRS 0000190782
NIP6780042275
REGON35070251500000
Nazwa"JATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJATA
Data rejestracji 02 lut 2004 (21 lat temu) 02 lut 2004
Data usunięcia 06 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 242, KRAKÓW, 31-334, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6780042275
data rejestracji 03 cze 1994
status Czynny
16105014451000009032125172
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
05160011980002002151505001
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
91109020530000000132847545
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAANDRZEJ MAREK NAKIELNY
Beneficjent
ANDRZEJ MAREK NAKIELNY
reprezentant
JACEK ARKADIUSZ ŚLUSARCZYK
Wspólnik
2004-02-02
2005-10-18
ILOŚĆ: 70 UDZIAŁÓW - 35.000,- ZŁ
ELŻBIETA JOANNA ŚLUSARCZYK
Wspólnik
2004-02-02
2005-10-18
ILOŚĆ: 10 UDZIAŁÓW - 5.000,- ZŁ
ANDRZEJ MAREK NAKIELNY
Wspólnik
2005-10-18
2016-04-06
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MAREK NAKIELNY
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANIE 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁ W SPÓŁCE JATA SP. Z O.O. (KRS: 0000571543) - KOMPLEMENTARIUSZU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK ARKADIUSZ ŚLUSARCZYK
PREZES
2004-02-02
2005-10-18
ELŻBIETA ŚLUSARCZYK
WICEPREZES
2004-02-02
2005-10-18
ANDRZEJ MAREK NAKIELNY
PREZES ZARZĄDU
2005-10-18
2016-04-06
2004-02-02
2005-10-18
OS. CENTRUM B, 7, KRAKÓW, 31-927, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie