KRS 0000190704
NIP6281005899
REGON27261904200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNE "CONUBIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNE "CONUBIUM"
Data rejestracji 19 lut 2004 (21 lat temu) 19 lut 2004
Data usunięcia 12 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BERKA JOSELEWICZA, 2, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6281005899
data rejestracji 22 sie 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHMARIAN LELONEK
Wspólnik
2004-02-19
2007-04-27
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 245 000,-ZŁ
IRENEUSZ LESIECKI
Wspólnik
2004-02-19
2004-07-08
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75 000,- ZŁ
AGNIESZKA LELONEK
Wspólnik
2007-04-27
2022-10-12
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
AGNIESZKA LELONEK
Prokurent
2017-10-10
2019-04-08
PROKURA SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW MACIEJ WYPASEK
Likwidator
2019-04-08
2022-10-12
AGNIESZKA MARIA WYPASEK
Beneficjent
PRZEMYSLAW MACIEJ WYPASEK
reprezentant
AGNIESZKA MARIA WYPASEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIAN LELONEK
PREZES
2004-02-19
2017-10-10
IRENEUSZ LESIECKI
WICEPREZES
2004-02-19
2004-07-08
PRZEMYSŁAW MACIEJ WYPASEK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-10
2019-04-08
2004-02-19
2019-04-08
PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNE "CONUBIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-19
2019-03-28
SŁOWACKIEGO, 14, TRZEBINIA, 32-540, TRZEBINIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie