KRS 0000190640
NIP7292410612
REGON47228028700000
Nazwa"SE-MA-FOR" - PRODUKCJA FILMOWA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"SE-MA-FOR" - PRODUKCJA FILMOWA -
Data rejestracji 19 lut 2004 (21 lat temu) 19 lut 2004
Data usunięcia 29 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 100, ŁÓDŹ, 90-357, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHZBIGNIEW ANTONI ŻMUDZKI
Kurator
2019-11-05
2024-05-21
LUC TOUTOUNGHI
Wspólnik
2013-05-27
2015-05-20
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 875,00 ZŁOTYCH
ADAM JAKUB PTAK
Wspólnik
2013-05-27
2024-07-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250,00 ZŁ
SMALL SCREEN ENTERTEINMENT LTD.
Wspólnik
2015-05-20
2024-07-29
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.625,00 ZŁ
ZBIGNIEW ANTONI ŻMUDZKI
Wspólnik
2004-02-19
2024-07-29
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.625,00 ZŁ
ANDREW HARTLEY
Członek Organu Nadzoru
2015-05-20
2024-07-29
ANDRZEJ MAREK JAKUBIEC
Członek Organu Nadzoru
2015-05-20
2024-07-29
CHRISTOPHER MCGINTY
Członek Organu Nadzoru
2015-05-20
2024-07-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ : PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - KAŻDY Z NICH DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW ANTONI ŻMUDZKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-19
2015-05-20
LUC TOUTOUNGHI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-19
2015-05-20
LUC TOUTOUNGHI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-20
2019-11-06
ADAM JAKUB PTAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-19
2015-03-31
2004-02-19
2008-05-29
PABIANICKA, 34, ŁÓDŹ, 93-513, ŁÓDŹ, POLSKA
2008-05-29
2016-10-17
TARGOWA, 1/3, ŁÓDŹ, 90-022, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-10-17
2017-07-31
AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 135, ŁÓDŹ, 92-318, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie