KRS 0000190568
REGON00055521200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WIELKICH OCZACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W WIELKICH OCZACH
Data rejestracji 26 sty 2004 (21 lat temu) 26 sty 2004
Data usunięcia 17 cze 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KRAKOWIECKA, 39, WIELKIE OCZY, 37-627, WIELKIE OCZY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄJAN MILECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2004-06-17
STANISŁAW ANTONIÓW
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2004-06-17
JANUSZ REMPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2004-06-17
PIOTR JACYK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2004-06-17
JULIAN SŁYSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2004-06-17
MIECZYSŁAW PIETRUCHA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2004-06-17
JÓZEF BABIJ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2004-06-17
JÓZEF ROMANKO
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2004-06-17
EUGENIUSZ FRANKÓW
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2004-06-17
JÓZEF ŁUSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2004-06-17
STANISŁAWA PAZOWSKA
Likwidator
2004-03-17
2004-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
STANISŁAWA PAZOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-26
2004-03-17
ELŻBIETA GOLIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-26
2004-03-17
EDWARD SOPEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-26
2004-03-17
2004-01-26
2004-03-17
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WIELKICH OCZACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie