KRS 0000190464
REGON93053955500000
NazwaNOP DR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOP DR
Data rejestracji 27 sty 2004 (21 lat temu) 27 sty 2004
Data usunięcia 21 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHOCIEBUSKA, 11, WROCŁAW, 53-433, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAKATARZYNA EWA RAFIŃSKA
Wspólnik
2007-08-03
2019-08-21
7 (SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.570 ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT ZŁOTYCH)
RADOSŁAW JACEK DUDEK
Wspólnik
2007-08-03
2019-08-21
9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.590 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
MARIUSZ ANDRZEJ SYTA
Wspólnik
2004-01-27
2019-08-21
7 (SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.570 ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT ZŁOTYCH)
PIOTR TADEUSZ WOLTER
Wspólnik
2004-01-27
2007-02-22
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.750 (DWANAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
MICHAŁ ANDRZEJ PARADOWSKI
Wspólnik
2007-02-22
2019-08-21
9 (SŁOWNIE: DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.590 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
BEATA ZUZANNA SYTA
Wspólnik
2007-02-22
2019-08-21
9 (SŁOWNIE: DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.590 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ELŻBIETA AGATA WÓJCIK
Wspólnik
2007-08-03
2019-08-21
9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.590 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ELŻBIETA AGATA WÓJCIK
Prokurent
2004-01-27
2019-08-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUSZ ANDRZEJ SYTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-27
2007-11-20
PIOTR TADEUSZ WOLTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-27
2007-08-03
MICHAŁ ANDRZEJ PARADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-03
2012-03-20
2004-01-27
2007-02-22
NORWESKA, 26, WROCŁAW, 54-404, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie