KRS 0000190391
NIP8722177806
REGON69175856900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WEKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WEKTOR"
Data rejestracji 23 sty 2004 (21 lat temu) 23 sty 2004
Data usunięcia 20 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRANSPORTOWCÓW, 5, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHTOMASZ RYSZARD KOZIOŁ
Wspólnik
2004-10-01
2008-09-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
KAZIMIERZ NOSEK
Wspólnik
2004-10-01
2008-02-21
60 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ
STANISŁAW WOJTAS
Wspólnik
2004-10-01
2008-02-21
60 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ
JÓZEF MIRUS
Wspólnik
2008-02-21
2021-09-20
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ
KRZYSZTOF WOLICKI
Wspólnik
2008-02-21
2011-01-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
JAN ADAM SOSIN
Wspólnik
2004-01-23
2004-10-01
50 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000 ZŁ
ANTONI PIRÓG
Wspólnik
2004-01-23
2004-10-01
50 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000 ZŁ
MAREK STANISŁAW RUSIN
Wspólnik
2004-01-23
2004-10-01
50 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JAN ADAM SOSIN
PREZES ZARZĄDU
2004-01-23
2004-10-01
ANTONI PIRÓG
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-23
2004-10-01
MAREK STANISŁAW RUSIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-23
2004-10-01
TOMASZ RYSZARD KOZIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2004-10-01
2008-02-21
KRZYSZTOF WOLICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-21
2011-01-14
JÓZEF MIRUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-21
2011-01-14
JÓZEF MIRUS
PREZES ZARZĄDU
2011-01-14
2021-09-20
2004-01-23
2008-02-21
DROGOWCÓW, 7 B, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie