KRS 0000190246
NIP6911717504
REGON93090965000000
Nazwa"TMT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTMT
Data rejestracji 23 sty 2004 (21 lat temu) 23 sty 2004
Data usunięcia 29 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKARBKA, 9, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #551 USŁUGI HOTELARSKIEMINH TIEN DIEU
Wspólnik
2004-01-23
2007-12-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
THONG NGUYEN VAN
Wspólnik
2004-01-23
2021-07-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MINH PHAM QUOC
Wspólnik
2004-01-23
2021-07-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
TIEN PHAM HUNG
Wspólnik
2004-01-23
2005-08-31
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.750 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
NGHIA LE DAI
Wspólnik
2005-06-29
2021-07-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BAY TRAN VAN
Wspólnik
2005-08-31
2007-12-14
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.750 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
THONG NGUYEN VAN
PREZES ZARZĄDU
2004-01-23
2021-07-29
TIEN PHAM HUNG
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-23
2005-01-13
2004-01-23
2021-07-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-23
2021-07-29
"TMT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-23
2021-07-29
SKARBKA, 9, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
2004-01-23
2021-07-29
5530 - RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2004-01-23
2021-07-29
551 - HOTELE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie