KRS 0000190226
NIP8392718304
REGON77130223800000
NazwaSŁUPSKA FABRYKA OBRABIAREK "SAFO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSŁUPSKA FABRYKA OBRABIAREK "SAFO"
Data rejestracji 26 sty 2004 (21 lat temu) 26 sty 2004
Data usunięcia 27 cze 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIŃSKA, 57, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 618050,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTELŻBIETA MATOWSKA CHARĘZA
Prokurent
2004-01-26
2013-07-31
SAMOISTNA
JACEK RENNERT
Likwidator
2013-07-31
2014-06-27
RYSZARDA NINA NOJEK
Likwidator
2013-07-31
2014-06-27
BARBARA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2014-06-27
DARIUSZ DERDA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2007-07-30
TOMASZ PIEKAREC
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2013-10-18
JOANNA SKRZYPEK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2013-10-18
JÓZEF GRZELAK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2014-06-27
MICHAŁ MATUSZYN
Członek Organu Nadzoru
2007-07-30
2013-10-18
TOMASZ ŻUK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-18
2014-06-27
PIOTR KAPTUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2013-07-31
STANISŁAW ADAMOWSKI
Wspólnik
2004-01-26
2010-05-05
700 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ
JACEK RENNERT
Wspólnik
2004-01-26
2014-06-27
3.367 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168.350,00 ZŁ
RYSZARDA NINA NOJEK
Wspólnik
2006-11-16
2014-06-27
1.621 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.050,00 ZŁ
JÓZEF ROSTKOWSKI
Wspólnik
2010-03-15
2014-06-27
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK RENNERT
PREZES
2004-01-26
2013-07-31
RYSZARDA NOJEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-26
2013-07-31
2004-01-26
2013-07-31
SŁUPSKA FABRYKA OBRABIAREK "SAFO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-26
2013-07-31
SZCZECIŃSKA, 17, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie