KRS 0000190073
REGON93014236100000
NazwaMARGHERITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARGHERITA
Data rejestracji 23 sty 2004 (21 lat temu) 23 sty 2004
Data usunięcia 19 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BULWAR IKARA, 28, WROCŁAW, 54-130, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 440000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIKALIMNOS INTERNATIONAL LIMITED
Wspólnik
2004-01-23
2010-01-05
438 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 438.000,00 (CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
LINO FAVALLI
Wspólnik
2010-01-05
2011-04-19
242 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 242.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
VALTER MONDADORI
Wspólnik
2010-01-05
2011-04-19
196 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 196.000 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĄCY) ZŁOTYCH
MARIUSZ WÓŁKIEWICZ
Likwidator
2010-03-19
2011-04-19
NICOLA MONDADORI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-23
2011-04-19
PIERLUIGI FORMA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-23
2011-04-19
FAVALLI LINO
Członek Organu Nadzoru
2004-01-23
2011-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I POPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
VALTER MONDADORI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-23
2010-03-19
2004-01-23
2010-03-19
MARGHERITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie