KRS 0000189791
REGON63001807300000
Nazwa"UNGER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUNGER
Data rejestracji 30 sty 2004 (21 lat temu) 30 sty 2004
Data usunięcia 27 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZUCZYŃSKA, 21, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 143200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAJERZY UNGER
Wspólnik
2004-01-30
2010-05-27
358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.800 ZŁ
ADAM MICHAŁ UNGER
Wspólnik
2004-01-30
2010-05-27
358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.800 ZŁ
BERTHOLD MEIER
Wspólnik
2004-01-30
2010-05-27
358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.800 ZŁ
WOLFHARD SCHROEDTER
Wspólnik
2004-01-30
2010-05-27
358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.800 ZŁ
ZBIGNIEW EDWARD PRZEZWICKI
Likwidator
2007-12-10
2010-05-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
ADAM MICHAŁ UNGER
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2007-12-10
JERZY UNGER
PREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2007-12-10
2004-01-30
2007-12-10
"UNGER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie