KRS 0000189607
NIP5510006748
REGON00041265900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY METALOWCÓW "JEDNOŚĆ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY METALOWCÓW "JEDNOŚĆ"
Data rejestracji 22 sty 2004 (21 lat temu) 22 sty 2004
Data usunięcia 12 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BESKIDZKA, 108, SUŁKOWICE, 34-120, ANDRYCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKAMARIAN GRYGNY
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2004-07-15
JÓZEF KUŹMA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2004-07-15
JÓZEF MAGIERA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2006-08-25
ANNA MAŚKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2006-08-25
ADAM CHMIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2008-07-31
DANUTA ŁYSOŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2004-07-15
MARIAN GRYGNY
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2009-07-21
ANTONI KOCEMBA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-31
2009-07-21
ANNA MAŚKA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-21
2015-10-12
ANTONI MACIEJ GIERUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-12
2018-07-12
BARBARA SMAZA
Likwidator
2017-12-12
2018-07-12
ANDRZEJ MARIAN KONOPIŃSKI
Likwidator
2017-12-12
2018-07-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
STANISŁAW PRUS
PREZES ZARZĄDU
2004-01-22
2006-08-25
BARBARA SMAZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-22
2017-07-27
BARBARA SMAZA
PREZES ZARZĄDU - KIEROWNIK OGÓLNY SPÓŁDZIELNI
2017-07-27
2017-12-12
ZBIGNIEW ŻYDEK
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-22
2004-07-15
JÓZEF STANISŁAW KUŹMA
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-15
2006-08-25
JÓZEF STANISŁAW KUŹMA
PREZES ZARZĄDU KIEROWNIK OGÓLNY SPÓŁDZIELNI
2006-08-25
2013-07-09
ANTONI MACIEJ GIERUSZCZAK
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-25
2014-11-21
RYSZARD SYLWESTER KLOSKA
PREZES ZARZĄDU - KIEROWNIK OGÓLNY SPÓŁDZIELNI
2013-07-09
2017-07-27
ANDRZEJ MARIAN KONOPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA KIEROWNIKA OGÓLNEGO SPÓŁDZIELNI
2017-07-27
2017-12-12
2004-01-22
2017-12-12
SPÓŁDZIELNIA PRACY METALOWCÓW "JEDNOŚĆ"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie