KRS 0000189573
NIP5213111559
REGON01642380500000
Nazwa"DAS PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDAS PLUS
Data rejestracji 21 sty 2004 (21 lat temu) 21 sty 2004
Data usunięcia 08 mar 2022 08 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MALCZEWSKIEGO, 48/50, WARSZAWA, 02-622, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213111559
data rejestracji 29 wrz 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEALICJA MARYLA DARKOWSKA KOWALSKA
Beneficjent
SŁAWOMIR MARIAN DARKOWSKI
Beneficjent
ALICJA MARYLA DARKOWSKA KOWALSKA
reprezentant
ALICJA MARYLA DARKOWSKA KOWALSKA
Wspólnik
2004-01-21
2022-03-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR MARIAN DARKOWSKI
Wspólnik
2004-01-21
2022-03-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁOTYCH
ALICJA MARYLA DARKOWSKA KOWALSKA
Likwidator
2021-02-19
2022-03-08
SŁAWOMIR MARIAN DARKOWSKI
Likwidator
2021-02-19
2022-03-08
ALICJA MARYLA DARKOWSKA KOWALSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SŁAWOMIR MARIAN DARKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (§ 22)
ALICJA MARYLA DARKOWSKA KOWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2021-02-19
HALINA JANINA DARKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-21
2005-06-29
SŁAWOMIR MARIAN DARKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-21
2021-02-19
2004-01-21
2021-02-19
"DAS PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie