KRS 0000189561
NIP8960002338
REGON93014332000000
Nazwa"SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA REMONTOWO-BUDOWLANA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" REMONTOWO-BUDOWLANA
Data rejestracji 27 sty 2004 (21 lat temu) 27 sty 2004
Data usunięcia 13 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TĘCZOWA, 67, WROCŁAW, 53-601, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKRYSTYNA JOANNA KULCZYCKA
Likwidator
2016-03-17
2016-12-13
KRYSTYNA JOANNA KULCZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2016-12-13
JOANNA ZALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2013-10-18
KRYSTYNA MARIA RÓŻYCKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2013-10-18
MAŁGORZATA LASOTA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-18
2016-12-13
ANTONI GLAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2013-10-18
MIROSŁAW WALDEMAR ŁOMNICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2016-12-13
RYSZARD BOGUSŁAW BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-18
2016-12-13
MIECZYSŁAW ANTONI ŻYGADŁO
Członek Organu Nadzoru
2013-10-18
2016-12-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (POEŁNOMOCNIK).
MIECZYSŁAW ANTONI ŻYGADŁO
PREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2007-04-05
RYSZARD KICZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-27
2016-03-17
JÓZEF ROMAN WALOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-27
2010-06-07
KRYSTYNA JOANNA KULCZYCKA
PREZES ZARZĄDU
2007-04-05
2016-03-17
DARIUSZ JAROSŁAW MATUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-07
2016-03-17
2004-01-27
2016-03-17
"SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA REMONTOWO-BUDOWLANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie