KRS 0000189462
NIP9270009292
REGON97033047900000
Nazwa"ELTOR-POL-ELEKTRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELTOR-POL-ELEKTRO
Data rejestracji 21 sty 2004 (21 lat temu) 21 sty 2004
Data usunięcia 25 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 18, SULECHÓW, 66-100, SULECHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50820,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9270009292
data rejestracji 30 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUMATEUSZ KASZUBSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-19
2020-05-25
ALEKSANDER KASZUBSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-19
2020-05-25
BARTŁOMIEJ KASZUBSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-20
2020-05-25
EWA CIECIERSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-20
2015-02-19
MARZENA BILSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-20
2015-02-19
RYSZARD TADEUSZ KASZUBSKI
Wspólnik
2004-01-21
2020-05-25
452 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 49720,00 ZŁ
RYSZARD TADEUSZ KASZUBSKI
Likwidator
2020-02-13
2020-05-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE: -W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PRZEZ DYREKTORA WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI; -W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RYSZARD KASZUBSKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2004-01-21
2020-02-13
2004-01-21
2020-02-13
"ELTOR-POL-ELEKTRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie