KRS 0000189458
NIP9250004825
REGON00058528800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W BYTOMIU ODRZAŃSKIM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
Data rejestracji 21 sty 2004 (21 lat temu) 21 sty 2004
Data usunięcia 30 sty 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MŁYŃSKA, 15, BYTOM ODRZAŃSKI, 67-115, BYTOM ODRZAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGODANUTA BIGOS
Likwidator
2006-10-05
2008-01-30
IWONA MALAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2004-11-25
JULIAN LECH
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2008-01-30
HENRYK GAWEŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2008-01-30
MARIA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2004-11-25
CZESŁAW STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2004-11-25
JÓZEF GUZIOR
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2008-01-30
ZBIGNIEW SROMALA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2004-11-25
BOGDAN ZWOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2008-01-30
JANINA LEBIEDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2008-01-30
JAN NOGAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-25
2008-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
DANUTA BIGOS
PREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2006-10-05
LONGINA BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-21
2004-11-25
ZDZISŁAW ZARÓWNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-21
2006-10-05
MARIANNA TURKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-25
2006-10-05
2004-01-21
2006-10-05
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie