KRS 0000189063
REGON47168005600000
Nazwa"ESTELLE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"ESTELLE" -
Data rejestracji 23 sty 2004 (21 lat temu) 23 sty 2004
Data usunięcia 18 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROLNA, 1, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1830Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7440Z REKLAMA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAROMUALDA BARBARA MUSIAŁ
Wspólnik
2004-01-23
2005-07-13
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
WIESŁAWA BIBROWSKA
Wspólnik
2004-01-23
2005-07-13
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ROMAN WOJCIECH PRÓCHNIEWICZ
Wspólnik
2005-07-13
2014-01-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
MAREK PIOTR OLCZAK
Wspólnik
2014-01-28
2017-07-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
ROMUALDA BARBARA MUSIAŁ
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2004-01-23
2005-07-13
ROMAN WOJCIECH PRÓCHNIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-07-13
2013-10-01
2004-01-23
2004-04-27
BRUKOWA, 8, ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
2004-04-27
2005-07-13
ZBĄSZYŃSKA, 2, ŁÓDŹ, 91- 342, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie