KRS 0000188736
REGON81099885600000
NazwaBIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT - SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT - SZCZECIN
Data rejestracji 19 sty 2004 (21 lat temu) 19 sty 2004
Data usunięcia 22 wrz 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROMŁYŃSKA, 10, SZCZECIN, 70-561, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51300,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #45 BUDOWNICTWO #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #744 REKLAMA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJKRYSTYNA MYSONA
Wspólnik
2004-01-19
2006-09-22
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANDRZEJ ZENOBIUSZ CHOJNACKI
Wspólnik
2004-01-19
2006-09-22
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KAZIMIERZ EDWARD PIEKSZA
Likwidator
2005-12-06
2006-09-22
KRYSTYNA MARIA SKUPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2006-09-22
MARIA TERESA BĄCZYK KORDUS
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2006-09-22
KRYSTYNA MYSONA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2006-09-22
HALINA BRONISŁAWA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2006-09-22
KAZIMIERZ EDWARD PIEKSZA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2006-09-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
ANDRZEJ ZENOBIUSZ CHOJNACKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-19
2006-01-26
2004-01-19
2005-12-06
BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT - SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie