KRS 0000188683
NIP5420012863
REGON05015106500000
NazwaZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "FK-EKSPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "FK-EKSPERT"
Data rejestracji 20 sty 2004 (21 lat temu) 20 sty 2004
Data usunięcia 29 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 55A, BIAŁYSTOK, 15-002, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5420012863
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWHELENA MALINOWSKA
Wspólnik
2004-01-20
2014-11-21
32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
STANISŁAW ADAM JACKOWSKI
Wspólnik
2004-01-20
2020-12-29
98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JERZY KAMIŃSKI
Wspólnik
2004-01-20
2016-06-09
49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
STANISŁAW ADAM JACKOWSKI
Likwidator
2019-11-21
2020-12-29
STANISŁAW ADAM JACKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-20
2015-11-27
JAN TADEUSZ GRZYBKO
Członek Organu Nadzoru
2004-01-20
2016-06-09
JANUSZ BOGDAN CZAPLEJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-20
2016-06-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EUGENIUSZ MUŚKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-20
2005-09-06
JERZY KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-20
2015-11-27
STANISŁAW ADAM JACKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-27
2019-11-21
2004-01-20
2019-11-21
ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "FK-EKSPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie