KRS 0000188662
NIP6172082487
REGON25161122600000
NazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POTARZYCA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POTARZYCA
Data rejestracji 19 sty 2004 (21 lat temu) 19 sty 2004
Data usunięcia 09 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres SPÓŁDZIELCZA, 1 A, POTARZYCA, 63-200, JAROCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPIOTR GRYGIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2012-03-12
PIOTR PACZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-11
2008-11-06
TADEUSZ SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-11
2008-11-06
HILARY MIKOŁAJ KRZYŻANIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-11-06
2015-02-09
JAN SMUŁKA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-06
2015-02-09
KAZIMIERZ ORLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-06
2015-02-09
ROMAN TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-12
2015-02-09
STANISŁAW GRYGIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2007-05-11
ROMAN TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2008-11-06
PIOTR ZYGMUNT JANICKI
Likwidator
2014-11-20
2015-02-09
JAN EUGENIUSZ GIERTYCH
Likwidator
2014-11-20
2015-02-09
BOGDAN JÓZEF IGNASIAK
Likwidator
2014-11-20
2015-02-09
TADEUSZ SZYMCZAK
Likwidator
2014-11-20
2015-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 2000 PLN UPOWAŻNIONY JEST PEŁEN SKŁAD ZARZĄDU, NATOMIAST DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 2000 PLN UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU OSOBNO. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JAN EUGENIUSZ GIERTYCH
PREZES
2004-01-19
2014-11-20
PIOTR ZYGMUNT JANICKI
WICEPREZES
2004-01-19
2014-11-20
SŁAWOMIR ANDRZEJ SIP
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-19
2012-03-12
BOGDAN JÓZEF IGNASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-19
2008-11-06
BOGDAN JÓZEF IGNASIAK
SKARBNIK
2008-11-06
2014-11-20
ROMUALD JAN RADOMSKI
SKARBNIK
2004-01-19
2008-11-06
PIOTR PACZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-06
2012-03-12
TADEUSZ SZYMCZAK
CZŁONEK
2012-03-12
2014-11-20
2004-01-19
2014-11-20
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POTARZYCA
2004-01-19
2008-11-06
WYZWOLENIA, 21, POTARZYCA, 63-200, JAROCIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie