KRS 0000188547
NIP7712627992
REGON59227601900000
Nazwa"PW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPW
Data rejestracji 20 sty 2004 (21 lat temu) 20 sty 2004
Data usunięcia 05 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 189, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJAN PORCZYŃSKI
Wspólnik
2004-01-20
2009-01-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
JÓZEF JERZY WALCZAK
Wspólnik
2004-01-20
2019-08-05
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
ZENONA SABINA WALCZAK
Wspólnik
2004-01-20
2019-08-05
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
GRZEGORZ ADAM WALCZAK
Wspólnik
2004-01-20
2019-08-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
KAMIL SEBASTIAN WALCZAK
Wspólnik
2004-01-20
2019-08-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
KRYSTYNA URSZULA PORCZYŃSKA
Wspólnik
2004-01-20
2019-08-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
JÓZEF JERZY WALCZAK
Likwidator
2018-10-23
2019-08-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JAN PORCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-20
2009-01-30
JÓZEF JERZY WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-20
2018-10-23
2004-01-20
2018-10-23
"PW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie