KRS 0000188365
NIP5421136283
REGON05036864600000
NazwaBIURO PROJEKTÓW OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH "POLSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO PROJEKTÓW OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH "POLSPORT"
Data rejestracji 16 sty 2004 (21 lat temu) 16 sty 2004
Data usunięcia 28 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁÓKIENNICZA, 4, BIAŁYSTOK, 15-465, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJTARICK ABBAS HUSSAIN
Wspólnik
2004-01-16
2010-09-08
11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500,00 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JOANNA PERKOWSKA
Wspólnik
2004-01-16
2015-08-25
13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500 (SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MARIA MAZUR
Wspólnik
2004-01-16
2016-07-28
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF SAMIR HUSSAIN
Wspólnik
2010-09-08
2011-01-26
11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW - WSPÓŁWŁASNOŚĆ KRZYSZTOF SAMIR HUSSAIN 1/6 (JEDNA SZÓSTA) CZĘŚCI, ANNA ŁUKASZEWICZ - HUSSAIN 2/3 (DWIE TRZECIE) CZĘŚCI, MAGDA HUSSAIN - PAMUŁA 1/6 (JEDNA SZÓSTA) CZĘŚCI, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAGDA HUSSAIN PAMUŁA
Wspólnik
2010-09-08
2011-01-26
11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW - WSPÓŁWŁASNOŚĆ MAGDA HUSSAIN - PAMUŁA 1/6 (JEDNA SZÓSTA) CZĘŚCI, ANNA ŁUKASZEWICZ - HUSSAIN 2/3 (DWIE TRZECIE) CZĘŚCI, KRZYSZTOF SAMIR HUSSAIN 1/6 (JEDNA SZÓSTA) CZĘŚCI, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAŁGORZATA IWONA PLICHTA WIŚNIEWSKA
Wspólnik
2004-01-16
2016-07-28
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
HELENA MALISZEWSKA
Wspólnik
2004-01-16
2016-07-28
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANNA ŁUKASZEWICZ HUSSAIN
Wspólnik
2010-09-08
2011-01-26
11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW - WSPÓŁWŁASNOŚĆ ANNA ŁUKASZEWICZ - HUSSAIN 2/3 (DWIE TRZECIE) CZĘŚCI, KRZYSZTOF SAMIR HUSSAIN 1/6 (JEDNA SZÓSTA) CZĘŚCI, MAGDA HUSSAIN-PAMUŁA 1/6 (JEDNA SZÓSTA) CZĘŚCI O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOANNA PERKOWSKA
Prokurent
2007-12-12
2008-07-25
ODDZIELNA
TOMASZ FRANCISZEK BOBIŃSKI
Prokurent
2008-07-25
2015-04-15
ODDZIELNA
HELENA MALISZEWSKA
Prokurent
2015-04-15
2015-08-27
SAMODZIELNA
MAŁGORZATA IWONA PLICHTA WIŚNIEWSKA
Likwidator
2015-08-27
2016-07-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARIA MAZUR
PREZES
2004-01-16
2008-07-25
MAŁGORZATA IWONA PLICHTA WIŚNIEWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2004-01-16
2008-07-25
JOANNA PERKOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2008-07-25
2015-08-25
MAŁGORZATA IWONA PLICHTA WIŚNIEWSKA
PREZES
2008-07-25
2015-08-27
2004-01-16
2015-08-27
BIURO PROJEKTÓW OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH "POLSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie