KRS 0000188305
NIP7331245934
REGON47220757000000
Nazwa"KOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOMET
Data rejestracji 20 sty 2004 (21 lat temu) 20 sty 2004
Data usunięcia 20 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 65, KIEŁMINA, 95- 010, STRYKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIROBERT BEDNAREK
Wspólnik
2004-01-20
2022-04-20
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50.000,-ZŁ
TOMASZ ZBIGNIEW GRZYMSKI
Wspólnik
2004-01-20
2022-04-20
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,-ZŁ
TOMASZ ZBIGNIEW GRZYMSKI
Likwidator
2019-06-17
2022-04-20
WOJCIECH TATAREK
NADZORCA SĄDOWY
2013-02-06
2017-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE I SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W GRANICACH KOMPETENCJI ZARZĄDU.
TOMASZ ZBIGNIEW GRZYMSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-20
2019-06-17
ROBERT BEDNAREK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-01-20
2016-02-29
2004-01-20
2013-02-06
"KOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-06
2017-10-06
"KOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
GKm 27/20
2022-07-01
2023-04-18
14540.43 PLN
XIV GUp 2/13, XIV GUo 20/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Zbigniew Durański Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie