KRS 0000188179
NIP7540338137
REGON53055461000000
Nazwa"OSIB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOSIB
Data rejestracji 14 sty 2004 (21 lat temu) 14 sty 2004
Data usunięcia 10 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRYNICKA, 3, ŁUBNIANY, 46-024, ŁUBNIANY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7540338137
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHBERNARD RYSZARD FILIP
Beneficjent
RAJMUND ANDRZEJ ŚWIEC
Beneficjent
BERNARD RYSZARD FILIP
reprezentant
RAJMUND ANDRZEJ ŚWIEC
reprezentant
RAJMUND ANDRZEJ ŚWIEC
Wspólnik
2004-01-14
2022-05-10
145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500,00ZŁ
BERNARD RYSZARD FILIP
Wspólnik
2004-01-14
2022-05-10
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12400,00 ZŁ.
RAJMUND ANDRZEJ ŚWIEC
Likwidator
2021-04-08
2022-05-10
BERNARD RYSZARD FILIP
Likwidator
2021-04-08
2022-05-10
BERNARD RYSZARD FILIP
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RAJMUND ANDRZEJ ŚWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY DWIEŚCIE TYSIĘCY (200000,00) ZŁOTYCH. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ DWUSTU TYSIĘCY (200000,00) ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RAJMUND ANDRZEJ ŚWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2021-04-08
BERNARD RYSZARD FILIP
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2021-04-08
2004-01-14
2021-04-08
"OSIB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie