KRS 0000187932
REGON00141579500000
NazwaNICE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNICE HOUSE
Data rejestracji 14 sty 2004 (21 lat temu) 14 sty 2004
Data usunięcia 30 mar 2018 30 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDYNIA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAROMAN MAREK KONOPACKI
Wspólnik
2004-01-14
2005-03-18
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.500,00 ZŁ
EWA ZYTA KONOPACKA
Wspólnik
2004-01-14
2005-03-18
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ
MIROSŁAW PIOTR HAWAŃCZAK
Wspólnik
2005-03-18
2005-10-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
MAGDALENA HELENA BOGACKA
Wspólnik
2005-10-10
2018-03-30
100 UDZIAŁÓW O OGÓLNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI
ROMAN MAREK KONOPACKI
DYREKTOR
2004-01-14
2005-03-18
MIROSŁAW PIOTR HAWAŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-18
2005-10-10
ALEKSANDRA MARIA PODYMA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-10
2018-03-30
MAGDALENA HELENA BOGACKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-10
2018-03-30
2004-01-14
2005-03-18
"PLASTIC INDUSTRIAL COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-14
2005-03-18
DERDOWSKIEGO, 7, GDAŃSK, 80-319, GDAŃSK 5, POLSKA
2005-03-18
2011-01-13
BENIOWSKIEGO, 13, GDYNIA, 81-226, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie