KRS 0000187923
NIP8522327359
REGON81208251200000
NazwaVASCULARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVASCULARIS
Data rejestracji 18 lut 2004 (21 lat temu) 18 lut 2004
Data usunięcia 14 mar 2022 14 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYSZYŃSKIEGO, 14, SZCZECIN, 70-201, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMATEUSZ GUTOWSKI
Beneficjent
KONRAD GUTOWSKI
Beneficjent
MATEUSZ GUTOWSKI
reprezentant
KONRAD GUTOWSKI
reprezentant
PIOTR GUTOWSKI
Wspólnik
2004-02-18
2014-11-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
KONRAD GUTOWSKI
Wspólnik
2014-11-28
2022-03-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MATEUSZ GUTOWSKI
Wspólnik
2014-11-28
2022-03-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MATEUSZ GUTOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KONRAD GUTOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
PIOTR GUTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2014-11-28
MATEUSZ GUTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-28
2022-03-14
KONRAD GUTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-28
2022-03-14
2004-02-18
2014-11-28
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "VASCULAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-18
2007-05-16
KARD. WYSZYŃSKIEGO, 14, SZCZECIN, 70-952, SZCZECIN, POLSKA
2007-05-16
2014-11-28
ŚWIĘTEGO DUCHA, 5A, SZCZECIN, 70-205, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie