KRS 0000187875
REGON00033848900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO-HANDLOWA "ROLNIK" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYTWÓRCZO-HANDLOWA "ROLNIK"
Data rejestracji 03 lut 2004 (21 lat temu) 03 lut 2004
Data usunięcia 29 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BRZESKA, 54, RADZIEJÓW, 88-200, RADZIEJÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR TOMASZ SZYPER
Likwidator
2004-08-31
2015-05-29
CZESŁAW LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2015-05-29
WIESŁAW WŁADYSŁAW BANASZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2015-05-29
ZENON JENDRZEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2015-05-29
JÓZEF MARCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2015-05-29
JUREK PALICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2015-05-29
MATEUSZ JERZY POLANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2015-05-29
RYSZARD WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2015-05-29
RADZISŁAWA MAŁGORZATA WIELGOPOLAN
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2015-05-29
IRENA MIĘTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2015-05-29
KAROL ŚWIERCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2015-05-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
PIOTR TOMASZ SZYPER
PREZES ZARZĄDU
2004-02-03
2004-08-31
ALFREDA NATALIA WOJCIECHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-03
2004-08-31
2004-02-03
2004-08-31
SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO-HANDLOWA "ROLNIK" W RADZIEJOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie