KRS 0000187807
NIP7660006165
REGON00047746900000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BOGUNIEWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA W BOGUNIEWIE
Data rejestracji 14 sty 2004 (21 lat temu) 14 sty 2004
Data usunięcia 31 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 41, BOGUNIEWO, 64-610, ROGOŹNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0202 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #80 EDUKACJA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃGABRIELA GOĆWIŃSKA
Likwidator
2011-03-09
2020-01-31
ROMUALD JERZY MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2020-01-31
JAN PAWEŁ KLOC
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2020-01-31
ADAM LICHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2020-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA.
JÓZEF MAREK GREWLING
PREZES ZARZĄDU
2004-01-14
2011-03-09
JERZY ANDRZEJ GRZECHOWIAK
ZASTĘPCA PREZESA
2004-01-14
2011-03-09
JANUSZ ROMAN WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2011-03-09
2004-01-14
2011-03-09
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BOGUNIEWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie