KRS 0000187743
NIP8340002195
REGON00046303600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOCIERZEWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W KOCIERZEWIE
Data rejestracji 19 sty 2004 (21 lat temu) 19 sty 2004
Data usunięcia 13 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOCIERZEW POŁUDNIOWY, 99-414, KOCIERZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHMAREK JAN KOSMALA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2010-05-17
JAN HENRYK CZAPNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2018-04-13
JULIAN MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2018-04-13
WACŁAW BOLESŁAW LESIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2014-06-12
ROMAN KUPIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-01-19
2010-05-17
STANISŁAW WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2006-08-29
2014-06-12
HENRYK ANASIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-29
2010-05-17
JACEK JÓZEF BURY
Członek Organu Nadzoru
2006-08-29
2010-05-17
WINCENTY STANISŁAW BUCZEK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-29
2018-04-13
WOJCIECH ŁUKAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-06-12
2018-04-13
MIROSŁAW RZEŚNY
Likwidator
2016-07-21
2018-04-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD.
JERZY ANDRZEJ WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2004-01-19
2012-04-04
KRYSTYNA MARIA WOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI-GŁÓWNA KSIĘGOWA SPÓŁDZIELNI
2004-01-19
2016-07-21
JERZY WŁADYSŁAW WOJDA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2004-01-19
2006-11-03
KRZYSZTOF MIAZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-15
2016-01-22
WALDEMAR WOŹNIAK
PREZES
2012-04-04
2016-07-21
MIROSŁAW RZEŚNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-22
2016-07-21
HENRYK GRUZIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-03
2011-11-15
2004-01-19
2016-07-21
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOCIERZEWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie