KRS 0000187736
NIP6272484593
REGON00843699000000
Nazwa"ARGUS BIJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARGUS BIJ
Data rejestracji 14 sty 2004 (21 lat temu) 14 sty 2004
Data usunięcia 15 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSKIEGO, 61, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #141 WYDOBYWANIE KAMIENIA #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #286 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #371 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #372 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #7440Z REKLAMA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #271 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #272 PRODUKCJA RUR #273 POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z #274 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻELAZNYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁAWACŁAW STEFAN NOWOK
Wspólnik
2004-01-14
2006-02-24
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
JANUSZ PIOTR MICHALIK
Wspólnik
2004-01-14
2005-06-03
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000,00 ZŁ
MAREK ANDRZEJ BORONIEC
Wspólnik
2004-01-14
2024-07-15
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 35.000,00 ZŁ
BARBARA TERESA MICHALIK
Wspólnik
2006-02-24
2024-07-15
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
WACŁAW STEFAN NOWOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2004-07-26
MAREK ANDRZEJ BORONIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-14
2005-06-03
MAREK ANDRZEJ BORONIEC
PREZES ZARZĄDU
2005-06-03
2024-07-15
TOMASZ JAN TABIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-03
2006-02-24
JANUSZ PIOTR MICHALIK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-14
2005-06-03
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie