KRS 0000187581
REGON01041922800000
NazwaFUNDACJA "LOGOS"
Krótka nazwaLOGOS
Data rejestracji 27 sty 2004 (21 lat temu) 27 sty 2004
Data usunięcia 28 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PLAC DEFILAD (PKIN), 1, WARSZAWA, 00-901, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEEDMUND ALOJZY WNUK LIPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2018-06-28
ZBIGNIEW BUJAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2018-06-28
STANISŁAW MOCEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2018-06-28
HANNA TERESA PALSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-27
2018-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, Z ZACHOWANIEM POSTANOWIEŃ UST.5. RADA FUNDACJI MOŻE OKREŚLIĆ SPRAWY, CO, DO KTÓRYCH PRZED ZŁOŻENIEM OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANE JEST PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ ZARZĄD.
ANNA MAGDALENA KUŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2018-06-28
DARIUSZ JAN STOLA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2018-06-28
EWELINA MARTA KLUSS
SEKRETARZ ZARZĄDU
2004-01-27
2018-06-28
2004-01-27
2018-06-28
FUNDACJA
2004-01-27
2018-06-28
FUNDACJA "LOGOS"
2004-01-27
2018-06-28
PLAC DEFILAD (PKIN), 1, WARSZAWA, 00-901, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-27
2018-06-28
2211Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2004-01-27
2018-06-28
2213Z - WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
2004-01-27
2018-06-28
2214Z - WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
2004-01-27
2018-06-28
2215Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2004-01-27
2018-06-28
2225Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA
2004-01-27
2018-06-28
2231Z - REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
2004-01-27
2018-06-28
2232Z - REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO
2004-01-27
2018-06-28
2233Z - REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2004-01-27
2018-06-28
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
2004-01-27
2018-06-28
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie