KRS 0000187555
NIP9721081418
REGON63455058600000
NazwaVML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVML
Data rejestracji 21 sty 2004 (21 lat temu) 21 sty 2004
Data usunięcia 20 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OBORNICKA, 52, ZŁOTNIKI, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9721081418
data rejestracji 14 lut 2004
status Czynny
56114011240000454706001002
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
18124017471111001128578499
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
42124017471978001128578561
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
83114011240000454706001001
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
96109017370000000101857117
SANPL 7 Oddział w Poznaniu
ul. Gronowa 22 61-680 Poznań POLSKA
13109014630000000118856128
SANPL 1 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIEJACEK ANDRZEJ STRÓŻYK
Beneficjent
JACEK ANDRZEJ STRÓŻYK
zgłaszający - członek zarządu
WILHELMUS ADRIANUS VAN MENSVOORT
Wspólnik
2004-01-21
2012-03-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
MACIEJ JÓZEF BUKOWIECKI
Wspólnik
2012-03-06
2018-11-20
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
BEATA BUKOWIECKA
Prokurent
2005-06-16
2018-11-20
SAMOISTNA
JACEK ANDRZEJ STRÓŻYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WILHELMUS ADRIANUS VAN MENSVOORT
PREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2012-03-06
MACIEJ JÓZEF BUKOWIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-06
2018-11-20
2004-01-21
2012-04-24
"VAN MENSVOORT POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2004-01-21
2012-04-24
KLEEBERGA, 1, POZNAŃ, 61 - 615, POZNAŃ, POLSKA
2012-04-24
2016-10-14
KRZEMOWA, 1, ZŁOTNIKI, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie