KRS 0000187156
NIP6341013107
REGON27233112800000
Nazwa"ENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENTER
Data rejestracji 21 sty 2004 (21 lat temu) 21 sty 2004
Data usunięcia 14 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW, 16, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1201500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHJERZY CHOWANIEC
Wspólnik
2004-01-21
2015-05-14
1095 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 547.500,00
ROMAN JÓZEF CZAPLA
Wspólnik
2004-01-21
2014-06-10
1179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 589.500,00 ZŁ.
MAREK ZDZISŁAW DRÓŻDŻ
Wspólnik
2004-01-21
2015-05-14
129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.500,00 ZŁ.
STANISŁAWA KAZIMIERA ZABACKA CZAPLA
Wspólnik
2014-06-10
2015-05-14
1.179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 589.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MARIĄ GRAŻYNĄ JEŻEWSKĄ W 1/2 CZĘŚCI KAŻDA
MARIA GRAŻYNA JEŻEWSKA
Wspólnik
2014-06-10
2015-05-14
1.179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 589.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ZE STANISŁAWĄ KAZIMIERĄ ZABACKĄ-CZAPLA W 1/2 CZĘŚCI KAŻDA
JERZY CHOWANIEC
Likwidator
2014-06-10
2015-05-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM.
JERZY CHOWANIEC
PREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2014-06-10
ROMAN JÓZEF CZAPLA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2014-06-10
MAREK ZDZISŁAW DRÓŻDŻ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2014-06-10
2004-01-21
2014-06-10
"ENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie