KRS 0000187075
NIP9241665585
REGON97123030800000
Nazwa"COMPUSERV POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOMPUSERV POLSKA
Data rejestracji 14 sty 2004 (21 lat temu) 14 sty 2004
Data usunięcia 09 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRÓDZKA, 82, ŻAGAŃ, 68-100, ŻAGAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYANDRZEJ JAWUREK
Wspólnik
2004-01-14
2019-01-09
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000,00 ZŁOTYCH
RALF STEINBERG
Wspólnik
2004-01-14
2019-01-09
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000,00 ZŁOTYCH
PIOTR ROMUALD KRASUSKI
Wspólnik
2004-01-14
2019-01-09
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000,00 ZŁOTYCH
COMPUSERV COMPUTER DIENSTLEISTUNGS GMBH W WELMERSKIRCHEN
Wspólnik
2004-01-14
2019-01-09
620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62000,00 ZŁOTYCH
PIOTR ŻYTNIK
Likwidator
2018-02-26
2019-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZADU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST: - W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 200.000ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY) - PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; - W POZOSTAŁYCH SPRAWACH JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
ANDRZEJ JAWUREK
PREZES
2004-01-14
2018-02-26
PIOTR ROMUALD KRASUSKI
PREZES
2004-01-14
2018-02-26
SIEGFRIED ANDREAS SEIDEL
WICEPREZES
2004-11-18
2014-03-25
2004-01-14
2018-02-26
"COMPUSERV POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie