KRS 0000186998
NIP9511003895
REGON01036355100000
NazwaVIGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIGRAM
Data rejestracji 09 sty 2004 (21 lat temu) 09 sty 2004
Data usunięcia 24 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SONATY, 6, WARSZAWA, 02-744, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9511003895
data rejestracji 22 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 paź 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMARCIN JAKUBIK
Beneficjent
RAFAŁ SADOWSKI
Beneficjent
MARCIN JAKUBIK
reprezentant
ELŻBIETA SZCZĘSNA JAKUBIK
Wspólnik
2004-01-09
2004-06-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
MARCIN JERZY JAKUBIK
Wspólnik
2004-01-09
2023-10-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
RAFAŁ MARIUSZ SADOWSKI
Wspólnik
2004-06-23
2023-10-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
ELŻBIETA MARIANNA ADAMOWICZ
Likwidator
2004-01-09
2004-06-23
ELŻBIETA SZCZĘSNA JAKUBIK
Likwidator
2004-01-09
2004-06-23
MARCIN JAKUBIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RAFAŁ SADOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
MARCIN JERZY JAKUBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-23
2023-10-24
RAFAŁ MARIUSZ SADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-23
2023-10-24
2004-01-09
2004-06-23
SATELNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-09
2011-08-31
GOPLAŃSKA, 25, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie