KRS 0000186989
NIP8842290221
REGON89105492200000
NazwaBEYSTER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBEYSTER INTERNATIONAL
Data rejestracji 10 sty 2004 (21 lat temu) 10 sty 2004
Data usunięcia 20 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 25C, ŚMIAŁOWICE, 58-124, MARCINOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8842290221
data rejestracji 07 paź 1999
status Czynny
49953110292006600079840001
BS9531 Oddział Marcinowice
ul. Juliana Tuwima 4 58-124 świdnicki POLSKA
67105019081000009081310535
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
76105019081000009031104046
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
98105019081000009031104038
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #45 BUDOWNICTWO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOBOGDAN JAN BEJSTER
Beneficjent
BOGDAN JAN BEJSTER
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
BOGDAN JAN BEJSTER
Wspólnik
2004-01-10
2014-11-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 544 500,00 ZŁ(PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BOGDAN JAN BEJSTER
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PROKURENCI.
BOGDAN JAN BEJSTER
PREZES ZARZĄDU
2004-01-10
2014-11-20
2004-01-10
2005-02-25
ROLNICZA, 5, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
2005-02-25
2009-02-24
HETMAŃSKA, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie