KRS 0000186916
NIP9290101500
REGON00608916500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "OTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "OTAR"
Data rejestracji 12 sty 2004 (21 lat temu) 12 sty 2004
Data usunięcia 16 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NAFTOWA, 4, ZIELONA GÓRA, 65-705, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 58500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9290101500
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARIA AGNIESZKA RUSEK
Wspólnik
2005-08-05
2020-01-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ.
ALICJA MADEJ
Prokurent
2004-01-12
2017-07-14
SAMOISTNA
BARBARA LERKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2017-07-14
MARIA JÓZEFA TOMALA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2020-01-16
ANATOL KORNALEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2019-04-03
EWA PÓŁTORAK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-14
2020-01-16
EWA ANNA PAWLICKA
Członek Organu Nadzoru
2019-04-03
2020-01-16
MARIA AGNIESZKA RUSEK
Likwidator
2019-06-05
2020-01-16
JERZY GRUDZIŃSKI
Likwidator
2019-06-05
2020-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
JERZY GRUDZIŃSKI
DYREKTOR
2004-01-12
2019-06-05
MARIA AGNIESZKA RUSEK
ZASTĘPCA DYREKTORA
2004-01-12
2019-06-05
2004-01-12
2019-06-05
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "OTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-12
2007-08-09
NAFTOWA, 4, ZIELONA GÓRA, 65-729, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie