KRS 0000186913
NIP5420208649
REGON00040639200000
NazwaUSŁUGOWO - HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA "DREW-MET" Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUGOWO - HANDLOWA "DREW-MET" Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU
Data rejestracji 10 sty 2004 (21 lat temu) 10 sty 2004
Data usunięcia 06 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HETMAŃSKA, 10, BIAŁYSTOK, 15-727, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁAKAZIMIERZ NIERODZIK
Likwidator
2008-01-21
2009-02-06
BARBARA MUSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-10
2004-08-10
WIESŁAWA SOKÓŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-10
2004-08-10
STANISŁAW DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-10
2004-08-10
MAREK LUBECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2007-06-08
ROMAN STANISŁAW GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2007-06-08
MIECZYSŁAW KONDRACKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-08
2009-02-06
WIESŁAWA SOKÓŁ
Członek Organu Nadzoru
2007-06-08
2009-02-06
KRZYSZTOF ŁĘCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2009-02-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA JEDNOOSOBOWY ZARZĄD LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
KAZIMIERZ NIERODZIK
PREZES SPÓŁDZIELNI
2004-01-10
2008-01-21
MARIA OSIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-10
2004-08-10
2004-01-10
2008-01-21
USŁUGOWO - HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA "DREW-MET" Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie