KRS 0000186862
NIP8733025253
REGON85274241400000
NazwaGRAN POLSKA SROKA&SROKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaGRAN POLSKA SROKA&SROKA
Data rejestracji 09 sty 2004 (21 lat temu) 09 sty 2004
Data usunięcia 25 mar 2013 25 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SZKOLNA, 7, RADŁÓW, 33-130, RADŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8733025253
data rejestracji 10 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 wrz 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAGRZEGORZ SROKA
Beneficjent
ANDRZEJ SROKA
Beneficjent
ANDRZEJ SROKA
reprezentant
GRZEGORZ SROKA
Wspólnik
2004-01-09
2013-03-25
WIOLETTA KATARZYNA SROKA
Wspólnik
2004-01-09
2006-09-27
JADWIGA ANNA KIJAK
Wspólnik
2004-01-09
2006-09-27
ANDRZEJ ROMAN SROKA
Wspólnik
2006-09-27
2013-03-25
ANDRZEJ ROMAN SROKA
Prokurent
2004-01-09
2006-09-27
JEDNOOSOBOWA
GRZEGORZ SROKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ SROKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ WSPÓLNICY, WZGLĘDNIE JEDEN Z NICH DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WŁASNYM ORAZ DRUGIEGO WSPÓLNIKA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA. DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU NALEŻĄ CZYNNOŚCI W SPRAWACH: - W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ. BEZ WZGLĘDU NA TO CZY JEST TO CZYNNOŚĆ ROZPORZĄDZAJĄCA CZY ZOBOWIĄZUJĄCA; - WYSTAWIENIA WEKSLA; - ZBYCIA I WYDZIERŻAWIENIA UDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI LUB JEJ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEZ USTANOWIENIA NA NIM PRAWA UŻYTKOWANIA; - ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI;
JADWIGA ANNA KIJAK
Członek Organu Reprezentacji
2004-01-09
2006-09-27
ANDRZEJ ROMAN SROKA
Członek Organu Reprezentacji
2006-09-27
2013-03-25
GRZEGORZ SROKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-01-09
2013-03-25
WIOLETTA KATARZYNA SROKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-01-09
2006-09-27
2004-01-09
2008-08-11
GRAN CAFE SROKA & SROKA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie