KRS 0000186847
NIP8790174306
REGON87017346800000
NazwaPRIMET PAKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRIMET PAKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 sty 2004 (21 lat temu) 12 sty 2004
Data usunięcia 18 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PIASKOWA, 20, LUBICZ GÓRNY, 87-162, LUBICZ GÓRNY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8790174306
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMIROSŁAW - CIECIÓRSKI
Beneficjent
ARTUR - CIECIÓRSKI
Beneficjent
MIROSŁAW - CIECIÓRSKI
reprezentant
ARTUR - CIECIÓRSKI
reprezentant
ANDRZEJ KWIATKOWSKI
Wspólnik
2004-01-12
2013-03-04
RYSZARD ADAM OZIEWICZ
Wspólnik
2004-01-12
2014-06-12
TOMASZ SZYMAŃSKI
Wspólnik
2004-01-12
2014-06-12
RYSZARD JAN KLECZKOWSKI
Wspólnik
2004-01-12
2004-10-22
KRYSTYNA KLECZKOWSKA
Wspólnik
2004-10-22
2014-06-12
TADEUSZ JÓZEF LISZKA
Wspólnik
2012-02-02
2014-06-12
BOGDAN TARAMAS
Wspólnik
2014-05-09
2016-10-24
ARTUR CIECIÓRSKI
Wspólnik
2016-10-24
2022-05-18
SŁAWOMIR DAMIAN OZIEWICZ
Prokurent
2013-01-07
2014-05-09
PROKURA SAMOISTNA
BEATA MIASTKOWSKA
Prokurent
2013-01-07
2014-05-09
PROKURA SAMOISTNA
MIROSŁAW - CIECIÓRSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI PAKMAN SP. Z O.O.
ARTUR - CIECIÓRSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK PAKMAN SP. Z O.O. W TURSKU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA "PAKMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ARTUR CIECIÓRSKI MAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
ANDRZEJ KWIATKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-01-12
2013-01-07
BOGDAN TARAMAS
Członek Organu Reprezentacji
2014-05-09
2016-10-24
Członek Organu Reprezentacji
2014-05-09
2022-05-18
25159207800000
ARTUR CIECIÓRSKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-24
2022-05-18
RYSZARD ADAM OZIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2004-01-12
2014-05-09
TOMASZ SZYMAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-01-07
2014-05-09
2004-01-12
2004-10-22
PPUH PRIMET ANDRZEJ KWIATKOWSKI, RYSZARD OZIEWICZ, TOMASZ SZYMAŃSKI, RYSZARD KLECZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
2004-10-22
2012-02-02
PPUH PRIMET ANDRZEJ KWIATKOWSKI, RYSZARD OZIEWICZ, TOMASZ SZYMAŃSKI, KRYSTYNA KLECZKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
2012-02-02
2012-02-28
PPHU PRIMET KWIATKOWSKI, OZIEWICZ, SZYMAŃSKI, KLECZKOWSKA, LISZKA SPÓŁKA JAWNA
2012-02-28
2013-03-04
PPUH PRIMET KWIATKOWSKI, OZIEWICZ, SZYMAŃSKI, KLECZKOWSKA, LISZKA SPÓŁKA JAWNA
2013-03-04
2014-05-09
PPUH PRIMET OZIEWICZ, SZYMAŃSKI, KLECZKOWSKA, LISZKA SPÓŁKA JAWNA
2014-05-09
2014-06-12
PPUH PRIMET OZIEWICZ,SZYMAŃSKI,KLECZKOWSKA,LISZKA,PAKMAN SP. Z O.O., TARAMAS SPÓŁKA JAWNA
2014-06-12
2016-10-24
PRIMET PAKMAN SP. Z O.O., TARAMAS SPÓŁKA JAWNA
2004-01-12
2014-06-12
PIASKOWA, 20, LUBICZ, 87-162, LUBICZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie