KRS 0000186826
NIP9131050084
REGON00074588100000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA CHOWU DROBNEGO INWENTARZA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA CHOWU DROBNEGO INWENTARZA
Data rejestracji 09 sty 2004 (21 lat temu) 09 sty 2004
Data usunięcia 21 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŁĄKOWA, 14 A, SKAŁKA, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9131050084
data rejestracji 27 paź 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)JADWIGA GROCHOWSKA
Pełnomocnik
2014-10-09
2020-05-21
REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI PRZY ZAWIERANIU UMÓW SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
STANISŁAW SALA
Pełnomocnik
2014-10-09
2020-05-21
REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI PRZY ZAWIERANIU UMÓW SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
CZESŁAW POPIEL
Pełnomocnik
2010-02-03
2011-09-02
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI; REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI PRZY ZAWIERANIU UMÓW SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU; REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI W CHARAKTERZE STRONY.
FRANCISZEK SAWICKI
Pełnomocnik
2011-09-02
2020-05-21
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI; REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI PRZY ZAWIERANIU UMÓW SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU; REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI W CHARAKTERZE STRONY.
CZESŁAW POPIEL
Likwidator
2018-12-21
2020-05-21
CZESŁAW POPIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-01-09
2010-02-03
FELIKS KACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-09
2020-05-21
MAREK ANDRZEJ SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-09
2010-03-08
MARIA NATALIA BĘĆ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-08
2020-05-21
JOSEPH MATHAUSER
Członek Organu Nadzoru
2010-03-08
2020-05-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
FRANCISZEK SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-09
2011-09-02
CZESŁAW POPIEL
PREZES ZARZĄDU
2011-09-02
2018-12-21
2004-01-09
2018-12-21
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA CHOWU DROBNEGO INWENTARZA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie