KRS 0000186790
NIP7970001676
REGON00045057100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WARKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "WARKA"
Data rejestracji 16 sty 2004 (21 lat temu) 16 sty 2004
Data usunięcia 28 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres FRANCISZKAŃSKA, 2, WARKA, 05-660, WARKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7970001676
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 maj 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMIKOŁAJ WOLSKI
Beneficjent
MIKOŁAJ WOLSKI
zgłaszający - likwidator
WŁADYSŁAW KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-06
2012-02-20
TADEUSZ ŻYCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-06
2014-09-22
STANISŁAW ANTONI TUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-31
2022-10-28
JERZY STANISŁAW ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-20
2014-09-22
ANDRZEJ WILCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-20
2014-09-22
WITOLD WIADERNY
Członek Organu Nadzoru
2014-09-22
2022-10-28
JERZY PIOTR REGULSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-22
2022-10-28
FRANCISZEK MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2014-09-22
RYSZARD GABLER
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2005-10-06
ANDRZEJ KURZEPA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2008-07-31
MIKOŁAJ WOLSKI
Likwidator
2019-12-18
2022-10-28
MIKOŁAJ WOLSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES I JEGO ZASTĘPCA, WZGLĘDNIE PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA I USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK
TADEUSZ ŻYCKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-16
2005-10-06
ANDRZEJ WILCZYŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-01-16
2005-10-06
JERZY ROMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-16
2012-02-20
RYSZARD GABLER
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2005-10-06
2014-09-22
ANDRZEJ WILCZYŃSKI
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2014-09-22
2019-12-18
ADAM SUCHECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-06
2019-12-18
2004-01-16
2019-12-18
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WARKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie