KRS 0000186436
NIP6180041988
REGON00064404500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LISKOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W LISKOWIE
Data rejestracji 12 sty 2004 (21 lat temu) 12 sty 2004
Data usunięcia 06 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ANTONIEGO SZEWCZYKA, 37, LISKÓW, 62-850, LISKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6180041988
data rejestracji 15 lip 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWTOMASZ ANTONI GÓRSKI
Likwidator
2020-10-14
2022-07-06
IRENA MARIAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2017-07-20
GRAŻYNA HERESZTYN
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2022-07-06
GABRIELA GIEROSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2017-07-20
EUGENIUSZ JANASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2022-07-06
ZDZISŁAW CHOWAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2022-07-06
JÓZEF PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2022-07-06
JANINA HAŁADYN
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2022-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ANDRZEJ MIKLAS
PREZES
2004-01-12
2020-10-14
JAN SZMYT
CZŁONEK
2004-01-12
2020-10-14
ZOFIA CICHOSZ
CZŁONEK
2004-01-12
2020-10-14
2004-01-12
2020-10-14
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LISKOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie