KRS 0000186367
NIP5170070060
REGON69176958000000
NazwaGEOTERMIA PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGEOTERMIA PODKARPACIE
Data rejestracji 07 sty 2004 (21 lat temu) 07 sty 2004
Data usunięcia 09 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TKACZOWA, 146, BOGUCHWAŁA, 36-040, BOGUCHWAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIBOGDAN STANISŁAW CHMIEL
Wspólnik
2004-01-07
2013-05-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 000 ZŁ
ROMAN GRUSZCZYŃSKI
Wspólnik
2004-01-07
2022-08-09
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 ZŁ
PIOTR ALEKSANDER SZCZECHOWICZ
Wspólnik
2004-01-07
2005-12-20
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ
STANISŁAW SKRZYPCZAK
Wspólnik
2011-05-19
2022-08-09
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500 ZŁOTYCH
PAWEŁ KRZYSZTOF LICZNERSKI
Wspólnik
2011-05-19
2013-05-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 000 ZŁ
DANIEL JÓZEF CHMIEL
Wspólnik
2013-05-10
2022-08-09
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000 ZŁOTYCH
SYLWESTER WEBER
Wspólnik
2013-05-10
2022-08-09
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14500 ZŁOTYCH
NAZAR LYUTYY
Wspólnik
2016-02-09
2022-08-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
PIOTR ALEKSANDER SZCZECHOWICZ
Prokurent
2004-01-07
2005-12-20
ODDZIELNA
BOGDAN STANISŁAW CHMIEL
Prokurent
2013-05-10
2022-08-09
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z OSOBNA, ZAŚ PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁE CZYNNOŚCI SPÓŁKI PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES I PROKURENT ŁĄCZNIE.
BOGDAN STANISŁAW CHMIEL
PREZES ZARZĄDU
2004-01-07
2013-05-10
ROMAN GRUSZCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-07
2013-05-10
ROMAN GRUSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-10
2016-02-09
STANISŁAW SKRZYPCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-10
2016-02-09
NAZAR LYUTYY
PREZES ZARZĄDU
2016-02-09
2022-08-09
2004-01-07
2022-08-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-07
2022-08-09
GEOTERMIA PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-07
2022-08-09
TKACZOWA, 146, BOGUCHWAŁA, 36-040, BOGUCHWAŁA, POLSKA
2016-02-09
2022-08-09
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-02-09
2022-08-09
3521Z - WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
2016-02-09
2022-08-09
3530Z - PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2016-02-09
2022-08-09
1091Z - PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
2016-02-09
2022-08-09
1041Z - PRODUKCJA NIEOCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW
2016-02-09
2022-08-09
1042Z - PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH
2016-02-09
2022-08-09
4730Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW
2016-02-09
2022-08-09
4690Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2016-02-09
2022-08-09
3832Z - ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU
2016-02-09
2022-08-09
4672Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie