KRS 0000186347
NIP5480076708
REGON00047209300000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "BUCZE" W GÓRKACH WIELKICH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA "BUCZE" W GÓRKACH WIELKICH
Data rejestracji 06 sty 2004 (21 lat temu) 06 sty 2004
Data usunięcia 29 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RZEMIEŚLNICZA, 4, GÓRKI WIELKIE, 43-436, GÓRKI WIELKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email RSPBUCZE@ONET.EU
Dane podatkowe
NIP 5480076708
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIZBIGNIEW WACŁAWIK
Likwidator
2019-01-09
2019-08-29
JAN GREŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2011-03-17
MARIA ANNA ROMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2007-09-19
STANISŁAW PAWLUS
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2019-08-29
ANNA BRONISŁAWA SZCZOTKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-19
2019-08-29
MARIA ANNA ROMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-03-17
2014-05-14
GRAŻYNA KRYSTYNA MADZIA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-14
2019-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA. W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE UMIESZCZAJĄC SWOJE PODPISY POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI.
EMIL KUKLA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-06
2012-04-04
ZOFIA KRYSTYNA CZYLOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-06
2014-05-14
MARIA HELENA PIETRASINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-25
2019-01-09
SŁAWOMIR JANUSZ MICHAŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-06
2011-03-17
JAN MICHAŁ GREŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-17
2019-01-09
ZBIGNIEW WACŁAWIK
PREZES
2012-04-04
2019-01-09
EMILIA OGRODZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-14
2018-04-25
2004-01-06
2019-01-09
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "BUCZE" W GÓRKACH WIELKICH
2004-01-06
2005-02-08
523, GÓRKI WIELKIE, 43-436, GÓRKI WIELKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie