KRS 0000186063
NIP7170003248
REGON00046183000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BEŁŻYCACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W BEŁŻYCACH
Data rejestracji 07 sty 2004 (21 lat temu) 07 sty 2004
Data usunięcia 08 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PRZEMYSŁOWA, 52, BEŁŻYCE, 24-200, BEŁŻYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7170003248
data rejestracji 31 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0162 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHANNA PAULINA ZIĘBA
Likwidator
2021-01-12
2021-07-08
TADEUSZ SIEŃKO
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2010-07-19
STEFAN WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2021-07-08
MARZANNA ELŻBIETA KIRAGA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2010-07-19
WŁODZIMIERZ KALITA BABIS
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2021-07-08
KAZIMIERZ CHARCHUĆ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2010-07-19
ZBIGNIEW KOZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2021-07-08
JERZY BŁASZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2014-07-07
JAN SPRZĘCZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2010-07-19
JÓZEF WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2010-07-19
EDWARD SKAMROT
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2010-07-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
ZBIGNIEW JAN BEDNARCZYK
PREZES
2004-01-07
2021-01-12
BARBARA BARTOSZCZE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-07
2021-01-12
TADEUSZ WÓJTOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-07
2019-03-28
2004-01-07
2021-01-12
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BEŁŻYCACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie